Matematyka
justyna199346
5

oblicz plisss po czebuje na jutro

+0
(1) Odpowiedź
maja200

1 zadanie a) 32*78125= 2500000 b)64*125= 8000 c)4*125= 12500 d)65536*2373046875=155520000000000 e)20736*125000=2592000000 2 zadanie  a) (1/4) 5 : 1/28 = 1/1024 * 28/1 =4/87 po skróceniu  b) (-6) 4 * (-2) 4/ 12 2= 1296*16 / 144= 20736/ 144= 20736:144= 144 c)2 9 : (-6 7 : 3 7)= 512 : (-279936 : 2187) = 512 : -128 = -4 d) 32 3 / 8 2= 32768/64= 32768 : 64= 512 e) 81 4 / 27 5= 43046721/14348907 = nie jestem pewna, ale chyba 3  f)25 2 * 4 7 / 2 9 * 5 4= 625*16384/512 * 625= 10240000/ 320000= 32 g)2 10 * 3 10/ 6 8= 1024 * 19683/ 2821109907456= 20155392:282110990=0,0714449018806392 h) 5 8 * 2 9 / 10 7 = 152587890625/ 100000000000000= 0,00152587890625 Liczę na naj ;)

Dodaj swoją odpowiedź